Adresse
c/o Kirchner Museum
Promenade 82
7270 Davos Platz
Auskünfte zu Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos
- Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos in Davos Platz ist eine Stiftung aus dem Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen». Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos ist aktiv.
- Es sind 16 aktive Personen im Management eingetragen.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 08.09.2023. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Organisation Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos ist unter der UID CHE-110.110.553 eingetragen.
- Zurzeit sind 3 Marken oder Gesuche in der Datenbank des IGE eingetragen.
Management (16)
neueste Stiftungsräte
Elke Rogge,
Angela Ketterer,
Dr. Claudio Rhyner,
Corina Claudia Issler Bätschi,
Denise Schmid-Czebe
neuste Zeichnungsberechtigte
Dr. Claudio Rhyner,
Dr. Britta Allgöwer,
Katharina Beisiegel,
Dr. Alexandra Michaela Henze Triebold,
Günther-Klaus Wolfgang Ketterer
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.07.1982
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Davos
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.7.000.085-9
UID/MWST
CHE-110.110.553
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Auf ausschliesslich gemeinnütziger Grundlage die Förderung des Gedenkens an Ernst Ludwig Kirchner und die Erhaltung seines Werks in der Öffentlichkeit. Zur Erreichung dieses Zwecks kann die Stiftung u.a. eine Sammlung von Werken des Künstlers anlegen und in de Landschaft Davos ein Kirchner-Museum und eine Dokumentations- und Forschungsstelle sowie eine Bibliothek über das Leben und Schaffen von Ernst Ludwig Kirchner und anderen Künstlern errichten und betreiben. Sie kann dauernde oder temporäre Ausstellungen mit Werken von Ernst Ludwig Kirchner, anderen Exponenten des deutschen Expressionismus oder mit Werken von Künstlern, die mit Ernst Ludwig Kirchner und/oder dem deutschen Expressionismus in einem Zusammenhang stehen durchführen und einschlägige Publikationen herausgeben, in Auftrag geben oder unterstützen. Sie kann Ausstellungen mit Werken eines Gegenwartskünstlers organisieren, ausrichten und unterstützen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Navis Treuhand AG | Davos | 05.02.2016 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Capol & Partner AG | Chur | 05.01.2007 | 04.02.2016 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- E.L. Kirchner-Stiftung, Davos
- Kirchner-Stiftung E.L. Davos
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
Louis de Marsalle | 21.12.2015 | aktiv | 58118/2015 |
ERNST LUDWIG KIRCHNER | 26.07.2007 | aktiv | 50585/2007 |
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos
Publikationsnummer: HR02-1005834202, Handelsregister-Amt Graubünden
Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos, in Davos, CHE-110.110.553, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2023, Publ. 1005790131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Bianca, von Amriswil, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005790131, Handelsregister-Amt Graubünden
Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos, in Davos, CHE-110.110.553, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abt-Scheidt, Gisela, deutsche Staatsangehörige, in Stuttgart (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Christoph, von Basel, in Riehen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allgöwer, Britta, von St. Gallen, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rogge, Elke, deutsche Staatsangehörige, in Reutlingen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005784758, Handelsregister-Amt Graubünden
Berichtigung des im SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'004 vom 23.06.2023 Ernst Ludwig Kirchner Stiftung Davos, in Davos, CHE-110.110.553, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780518).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Bianca, von Amriswil, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Chur, in Chur].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.